KRS 0000491445
NIP2040004152
Nazwa"SIEM OFFSHORE MANAGEMENT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIEM OFFSHORE MANAGEMENT POLAND
Data rejestracji 18 gru 2013 (11 lat temu) 18 gru 2013
Data usunięcia 11 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA WENDY, 15, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSIEM OFFSHORE INVEST AS
Wspólnik
2013-12-18
2015-06-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SVEIN ERIK MYKLAND
Likwidator
2014-09-04
2015-06-11
ARNE ANDERSEN
Likwidator
2014-09-04
2015-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ARNE ANDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-18
2014-09-04
SVEIN MYKLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-18
2014-09-04
2013-12-18
2014-09-04
"SIEM OFFSHORE MANAGEMENT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie