KRS 0000491184
NIP5213661426
REGON14697556000000
NazwaAKNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKNER
Data rejestracji 18 gru 2013 (11 lat temu) 18 gru 2013
Data usunięcia 29 mar 2022 29 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOMOROWICKA, 35, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2013-12-18
2016-07-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
14654601300000
KRZYSZTOF TOMISŁAW GUZY
Wspólnik
2016-07-06
2019-04-02
900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45000,00 ZŁ
RAJMUND WŁODZIMIERZ NIEMCZYK
Wspólnik
2017-04-10
2019-04-02
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR TOMASZ SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-18
2016-07-06
KRZYSZTOF TOMISŁAW GUZY
PREZES ZARZĄDU
2016-07-06
2022-03-29
2013-12-18
2016-07-06
PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-06
2017-04-10
UL. STRUMYKOWA, 35, WARSZAWA, 03-141, WARSZAWA, POLSKA
Km 3839/21
2022-01-07
2022-12-07
2896.02 PLN
VI Nc-e 503687/21, VI Nc-e 503687/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Mazur Kancelaria Komornicza nr XII w Bielsku-Białej
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie