KRS 0000491036
NIP7842491195
REGON30260483300000
NazwaVALVESPOL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVALVESPOL
Data rejestracji 13 gru 2013 (11 lat temu) 13 gru 2013
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. WOLNOŚCI, 18, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane kontaktowe
Email BIURO@EFEKT.GNIEZNO.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2814 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHKRZYSZTOF WOJCIECH KOLBERG
Likwidator
2015-10-08
2017-05-31
JOANNA STAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2015-10-13
ZBIGNIEW GAWAŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2015-10-13
PIOTR ŁAWNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2015-10-13
MAŁGORZATA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2017-05-31
ŻANETA MARIA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2017-05-31
PRZEMYSŁAW BANDOCH
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2017-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ZYGMUNT STAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2015-03-19
KRZYSZTOF WOJCIECH KOLBERG
PREZES ZARZĄDU
2015-03-19
2015-10-08
2013-12-13
2015-03-19
"EFEKT" SPÓŁKA AKCYJNA
2015-03-19
2015-03-24
VELVESPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2015-03-24
2015-10-08
VALVESPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-13
2015-03-19
4B, RZEGNOWO, 62-260, ŁUBOWO, POLSKA
2015-03-19
2015-03-24
PL. WOLNOŚCI, 13, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie