KRS 0000491026
NIP5252574051
REGON14704412400000
NazwaSMGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMGP
Data rejestracji 16 gru 2013 (11 lat temu) 16 gru 2013
Data usunięcia 22 mar 2018 22 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 01-601, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAKRZYSZTOF PIETROWICZ
Wspólnik
2013-12-16
2018-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁŁ
MARTA OLGA PRUS III GROBELSKA
Wspólnik
2013-12-16
2018-03-22
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
JOANNA MARIA SZALACHA JARMUŻEK
Wspólnik
2013-12-16
2018-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
HONORATA JOANNA HERMAN MELER
Wspólnik
2013-12-16
2018-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JOANNA MARIA SZALACHA JARMUŻEK
Likwidator
2015-09-07
2018-03-22
TOMASZ ADAM BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-16
2018-03-22
TOMASZ DARIUSZ JARMUŻEK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-16
2018-03-22
KRZYSZTOF PIETROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-16
2018-03-22
ŁUKASZ AFELTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-16
2018-03-22
ANDRZEJ MELER
Członek Organu Nadzoru
2013-12-16
2018-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
JOANNA MARIA SZALACHA JARMUŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-09-07
MARTA OLGA PRUS III GROBELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2014-02-17
RADZIMIR MARIAN PRUS III GROBELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-17
2015-04-08
2013-12-16
2015-09-07
SMGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie