KRS 0000490784
NIP6312651644
REGON00045212700000
NazwaSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIT
Data rejestracji 16 gru 2013 (11 lat temu) 16 gru 2013
Data usunięcia 26 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DASZYŃSKIEGO, 154, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2733 PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2592 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2511 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2593 PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594 PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2740 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNANNA RACZKOWSKA
Prokurent
2013-12-16
2016-06-16
PROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT TEN MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANCISZEK KOWOL
Likwidator
2016-06-16
2017-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCISZEK KOWOL
PREZES ZARZĄDU
2013-12-16
2016-06-16
HENRYK BOBULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2016-06-16
2013-12-16
2016-06-16
SIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie