KRS 0000490691
NIP5862286965
REGON22200681200000
NazwaKANCELARIA PRAWNA LEX CORPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWNA LEX CORPUS
Data rejestracji 13 gru 2013 (11 lat temu) 13 gru 2013
Data usunięcia 12 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. BEMA, 18, GDYNIA, 81-386, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJKAMIL KAROL KRÓLIKOWSKI
Wspólnik
2013-12-13
2015-07-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SZYMON ADAM SKORUPIŃSKI
Wspólnik
2013-12-13
2015-07-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAGDA KOPICZKO
Wspólnik
2015-07-07
2016-05-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
BARTOSZ MACIEJ DUDEK
Wspólnik
2016-05-10
2020-06-12
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAMIL KAROL KRÓLIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2015-07-07
MAGDA KOPICZKO
PREZES ZARZĄDU
2015-07-07
2016-05-10
BARTOSZ MACIEJ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-10
2019-05-31
SZYMON ADAM SKORUPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2015-07-07
2013-12-13
2015-07-07
TERRA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie