KRS 0000490429
NIP6462932468
REGON24342806600000
NazwaCMC METALE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMC METALE PLUS
Data rejestracji 14 gru 2013 (11 lat temu) 14 gru 2013
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HALLERA, 39, IMIELIN, 41-407, IMIELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6094000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462932468
data rejestracji 01 sty 2014
status Czynny
46191010487518010025990002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
74114010780000505563001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
47114010780000505563001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
58105013991000009082328163
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWBEATA MARCZAK
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ MICHAŁ KARPIŃSKI
Beneficjent
DAWID KARPIŃSKI
Beneficjent
MAREK SEBASTIAN WĄTEK
Wspólnik
2013-12-14
2016-11-22
4040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.040.000,00 ZŁ
URSZULA AGNIESZKA WĄTEK
Wspólnik
2016-11-22
2019-02-06
5540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIE WARTOŚCI 5.540.000,00 ZŁ
PIOTR WĄTEK
Wspólnik
2017-12-20
2018-10-19
2830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.830.000,00 ZŁ
AGNIESZKA MONIKA WYSOCKA
Wspólnik
2019-02-06
2020-04-08
1.662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.662.000,00 ZŁ
ARLETA MAGDALENA TABAKA
Wspólnik
2019-02-06
2020-04-08
3.878 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.878.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-04-08
2021-07-16
5440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.984.000,00 ZŁ
24304900900000
JANUSZ MICHAŁ KARPIŃSKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC JANUSZ KARPIŃSKI POSIADA 70 % UDZIAŁÓW DEKA STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. SP. Z O.O. POSIADA 98 % WKŁADU ( UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO) W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
DAWID KARPIŃSKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC DAWID KARPIŃSKI POSIADA 30 % UDZIAŁÓW DEKA STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. SP. Z O.O. POSIADA 98 % WKŁADU ( UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO) W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
JOANNA ELŻBIETA TRZCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-12-19
2020-04-08
ADRIAN KAROL SUŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-14
2017-12-20
AGNIESZKA MONIKA WYSOCKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-20
2019-12-19
BEATA MARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-08
2021-07-16
2013-12-14
2016-08-24
HALLERA, 39, IMIELIN, 40-407, IMIELIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie