KRS 0000490073
NIP5272707265
REGON14702488300000
NazwaPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROPERTY
Data rejestracji 10 gru 2013 (11 lat temu) 10 gru 2013
Data usunięcia 28 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@LOK-PROPERTY.PL
Dane podatkowe
NIP 5272707265
data rejestracji 02 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNWspólnik
2013-12-10
2014-09-29
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
14162497800000
ADAM MAREK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2014-09-29
2018-11-07
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ
JOLANTA MIKOŁAJEWSKA
Wspólnik
2014-09-29
2020-04-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ
Wspólnik
2018-11-07
2020-04-28
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁ
14162497800000
DARIA KATARZYNA NYCH
Likwidator
2019-06-04
2020-04-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOLANTA MIKOŁAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-10
2014-09-29
ADAM MAREK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2018-11-07
DARIA KATARZYNA NYCH
PREZES ZARZĄDU
2018-11-07
2019-06-04
2013-12-10
2019-06-04
PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie