KRS 0000489595
NIP6871958152
REGON18105583900000
NazwaIŻOWSCY GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIŻOWSCY GROUP II
Data rejestracji 06 gru 2013 (11 lat temu) 06 gru 2013
Data usunięcia 02 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROWIEJSKA, 113, BESKO, 38-524, BESKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6871958152
data rejestracji 02 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHADAM JÓZEF IŻOWSKI
Beneficjent
ADAM JÓZEF IŻOWSKI
reprezentant
ADAM JÓZEF IŻOWSKI
Wspólnik
2013-12-06
2020-09-02
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1000 ZŁ
MACIEJ IŻOWSKI
Wspólnik
2013-12-06
2020-09-02
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1000 ZŁ
JAKUB IŻOWSKI
Wspólnik
2013-12-06
2020-09-02
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1000 ZŁ
MICHAŁ IŻOWSKI
Wspólnik
2013-12-06
2020-09-02
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1000 ZŁ
URSZULA IZABELA CZYŻ
Wspólnik
2013-12-06
2020-09-02
10 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1000 ZŁ
ADAM JÓZEF IŻOWSKI
Likwidator
2020-04-17
2020-09-02
ADAM JÓZEF IŻOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR W SPÓŁCE IŻOWSCY GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM JÓZEF IŻOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-06
2020-04-17
MICHAŁ IŻOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-06
2020-04-17
MACIEJ IŻOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-06
2020-04-17
2013-12-06
2020-04-17
IŻOWSCY GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie