KRS 0000489253
NIP8842749317
REGON02230772100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŚLĘŻA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŚLĘŻA"
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 16 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 19H, ŚMIAŁOWICE, 58-124, MARCINKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8842749317
data rejestracji 01 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMIECZYSŁAW MALEC
Likwidator
2020-01-07
2020-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO RODZAJU CZYNNOŚCI UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
MICHAŁ JANUSZ KOZÓW
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2017-12-05
MIECZYSŁAW MALEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2017-12-05
MIECZYSŁAW MALEC
PREZES ZARZĄDU
2017-12-05
2020-01-07
STANISŁAW CZERNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2020-01-07
STANISŁAW ANDRZEJ SZAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-05
2020-01-07
2013-12-04
2020-01-07
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŚLĘŻA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie