KRS 0000489169
NIP6783149631
REGON12302070500000
NazwaS.H.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS.H.I.G.
Data rejestracji 03 gru 2013 (11 lat temu) 03 gru 2013
Data usunięcia 07 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FATIMSKA, 184, KRAKÓW, 31-831, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKLAUDIA DĄBEK
Wspólnik
2013-12-03
2016-05-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KAMIL GRZEGORZ MAJ
Wspólnik
2013-12-03
2016-04-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-04-18
2017-05-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
36314181900000
FUNDACJA POMOCNE INNOWACJE
Wspólnik
2017-05-18
2018-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
365369515
KAMIL GRZEGORZ MAJ
Likwidator
2017-05-18
2018-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAMIL GRZEGORZ MAJ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-03
2016-05-20
KLAUDIA DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-03
2016-03-11
ANGELIKA ŁUCJA MOKRZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-20
2017-01-10
KAMIL GRZEGORZ MAJ
PREZES ZARZĄDU
2017-01-10
2017-05-18
2013-12-03
2017-05-18
S.H.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-03
2017-01-10
OS. CENTRUM C, 1, KRAKÓW, 31-929, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie