KRS 0000489101
NIP8982194457
REGON02167881700000
NazwaARCHICOM STUDIO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARCHICOM STUDIO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 03 gru 2013 (11 lat temu) 03 gru 2013
Data usunięcia 19 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LISKEGO, 7, WROCŁAW, 50-345, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ARCHICOM@ARCHICOM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2013-12-03
2015-10-23
02221574600000
Wspólnik
2013-12-03
2016-04-01
02064104800000
Wspólnik
2015-10-23
2016-09-19
02221584100000
Wspólnik
2016-04-01
2016-09-19
02064104800000
RAFAŁ JAN JARODZKI
Likwidator
2015-10-22
2016-09-19
PAWEŁ RUSZCZAK
Likwidator
2015-10-22
2016-09-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ: 1) WSPÓLNIK - ARCHICOM RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA: DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI (TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI) UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ ARCHICOM RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. 2) WSPÓLNIK - ARCHICOM HALLERA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-03
2014-04-29
02221574600000
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-03
2015-10-22
02064104800000
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-19
2015-10-22
02221574600000
2013-12-03
2014-04-29
ARCHICOM HALLERA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA
2015-10-22
2016-04-01
ARCHICOM HALLERA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie