KRS 0000489011
REGON14700935200000
NazwaCONJECT AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONJECT AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCONJECT AG (SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA NIEMIECKIEGO)
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego IMPLERSTRAẞE, 11, MONACHIUM, 81371, MONACHIUM, NIEMCY
Adres UL. CHMIELNA, 25, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMFRANK BÖGEL
Prokurent
2013-12-04
2018-04-09
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDREA TRAPP
Prokurent
2013-12-04
2015-03-30
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANK WEIẞ
Prokurent
2013-12-04
2018-04-09
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDREAS GRÄFELFING HOFHERR
Prokurent
2017-06-09
2018-04-09
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ STANISŁAW PIKULIŃSKI
Likwidator
2017-06-09
2018-04-09
JASON DANIEL WHITMIRE
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2018-04-09
WOLFGANG KRAUSE
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2018-04-09
MONIKA LAMBERTH
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2018-04-09
ANDREA TRAPP
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-12-04
2015-03-30
RALF HÄNDL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-03-30
2017-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. DR RALF HÄNDL JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ.
RALF HÄNDL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-30
2017-06-09
COLIN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2015-03-30
HENRY ROPLEY JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-09
2018-04-09
CESAR FLORES RODRIGUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2018-04-09
2013-12-04
2017-06-09
CONJECT AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2013-12-04
2015-09-24
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie