KRS 0000488965
NIP7471893917
REGON16156269300000
NazwaGPR GARBÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGPR GARBÓW
Data rejestracji 02 gru 2013 (11 lat temu) 02 gru 2013
Data usunięcia 08 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLATANOWA, 8, PISARZOWICE, 49-314, PISARZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7471893917
data rejestracji 27 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLINKLAUDIUSZ MICHAŁ KULAS
Beneficjent
KLAUDIUSZ MICHAŁ KULAS
reprezentant
KAZIMIERZ KULAS
Wspólnik
2013-12-02
2019-10-11
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
KLAUDIUSZ KULAS
Wspólnik
2013-12-02
2020-09-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
BOLESŁAW KWIATKOWSKI
Wspólnik
2013-12-02
2020-09-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
TOMASZ JASKUŁA
Wspólnik
2013-12-02
2020-09-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
PIOTR JÓZEF RUTKOWSKI
Wspólnik
2013-12-02
2016-12-16
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
TOMASZ PAWEŁ SZEWCZUK
Wspólnik
2014-08-22
2020-09-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
KAZIMIERA KULAS
Wspólnik
2019-10-11
2020-09-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
KLAUDIUSZ MICHAŁ KULAS
Likwidator
2019-10-11
2020-09-08
KLAUDIUSZ MICHAŁ KULAS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (JEDYNY LIKWIDATOR)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
KAZIMIERZ KULAS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2019-10-11
KLAUDIUSZ KULAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2019-10-11
2013-12-02
2019-10-11
GPR GARBÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie