KRS 0000488744
NIP5213662259
REGON14696082400000
NazwaPBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPBP
Data rejestracji 02 gru 2013 (11 lat temu) 02 gru 2013
Data usunięcia 06 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO, 37, WARSZAWA, 02-679, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213662259
data rejestracji 24 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJACEK RYSZARD MATERKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
Beneficjent
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
zgłaszający - likwidator
MAŁGORZATA BOY
Wspólnik
2013-12-02
2018-01-04
98 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁOTYCH
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
Wspólnik
2018-01-04
2023-07-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ
JACEK RYSZARD MATERKOWSKI
Wspólnik
2018-01-04
2023-07-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ
JACEK RYSZARD MATERKOWSKI
Prokurent
2018-01-04
2022-06-02
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
Likwidator
2022-06-02
2023-07-06
JACEK RYSZARD MATERKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA BOY
PREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2018-01-04
TOMASZ HIERONIM BACHNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-04
2022-06-02
2013-12-02
2018-01-04
PUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-04
2022-06-02
PBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-02
2018-01-04
NIEDŹWIEDZIA, 29B, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-04
2019-04-11
UL. MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie