KRS 0000488526
NIP6342823417
REGON24342796000000
NazwaMENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMENERGO
Data rejestracji 29 lis 2013 (11 lat temu) 29 lis 2013
Data usunięcia 16 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GLIWICKA, 177A, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342823417
data rejestracji 16 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHBARBARA KATARZYNA SZYBIŃSKA
Beneficjent
JACEK TOMASZ SZYBIŃSKI
Beneficjent
BARBARA KATARZYNA SZYBIŃSKA
reprezentant
JACEK TOMASZ SZYBIŃSKI
reprezentant
ROMAN MENDRYGAL
Wspólnik
2013-11-29
2016-07-25
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
TOMASZ RÓŻYCKI
Wspólnik
2013-11-29
2015-04-15
111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.100,00 ZŁ
VÁCLAV ČIŽEK
Wspólnik
2013-11-29
2016-07-25
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.900,00 ZŁ
JACEK SZYBIŃSKI
Wspólnik
2015-04-15
2024-04-16
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
BARBARA SZYBIŃSKA
Wspólnik
2016-07-25
2024-04-16
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
BARBARA KATARZYNA SZYBIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK TOMASZ SZYBIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZYBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2024-04-16
ROMAN MENDRYGAL
VICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2016-07-25
BARBARA SZYBIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2024-04-16
MARIUSZ PODSKARBI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2015-04-15
2013-11-29
2015-04-15
CZERWIŃSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-123, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie