KRS 0000488355
NIP7792415340
REGON30250197800000
NazwaINWESTYCJE DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWESTYCJE DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING
Data rejestracji 02 gru 2013 (11 lat temu) 02 gru 2013
Data usunięcia 29 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GRUNWALDZKA, 107, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABOGDAN TADEUSZ BUKOWSKI
Wspólnik
2013-12-02
2014-01-29
Wspólnik
2013-12-02
2014-01-29
30247758200000
BOGDAN TADEUSZ BUKOWSKI
Likwidator
2014-01-07
2014-01-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
BOGDAN TADEUSZ BUKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-02
2014-01-07
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-02
2014-01-07
30247758200000
2013-12-02
2014-01-07
INWESTYCJE DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie