KRS 0000488269
NIP7142044525
REGON06162702000000
NazwaDMJ KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDMJ KONTRAKT
Data rejestracji 28 lis 2013 (11 lat temu) 28 lis 2013
Data usunięcia 22 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 30, OSTRÓW LUBELSKI, 21-110, OSTRÓW LUBELSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7142044525
data rejestracji 01 lut 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGOPAWEŁ KAZIMIERZ MATYJASZCZYK
Beneficjent
MAREK IRENEUSZ JAŚKOWIAK
reprezentant
PAWEŁ KAZIMIERZ MATYJASZCZYK
Wspólnik
2013-11-28
2022-01-27
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN DUMA
Wspólnik
2013-11-28
2022-01-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
MAREK IRENEUSZ JAŚKOWIAK
Wspólnik
2013-11-28
2022-01-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW MIŚKIEWICZ
Wspólnik
2022-01-27
2022-11-22
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 5 000,00 ZŁOTYCH PRZYSŁUGUJE SPADKOBIERCOM ANDRZEJA MIŚKIEWICZA
PAWEŁ KAZIMIERZ MATYJASZCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
52% GŁOSU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRANIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ KAZIMIERZ MATYJASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-30
2022-01-27
PAWEŁ KAZIMIERZ MATYJASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2015-01-30
KRZYSZTOF JAN DUMA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2015-01-30
MAREK IRENEUSZ JAŚKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2022-01-27
2013-11-28
2019-02-11
TINEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie