KRS 0000488130
NIP5751886171
REGON24342719600000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "INDOR FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "INDOR FARM"
Data rejestracji 27 lis 2013 (11 lat temu) 27 lis 2013
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ASFALTOWA, 31 a, DYRDY, 42-289, WOŹNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5751886171
data rejestracji 16 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMIROSŁAWA MURMYŁO
Beneficjent
MIROSŁAWA MURMYŁO
reprezentant
DARIUSZ ADAM STAWIK
Wspólnik
2013-11-27
2020-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
MICHAŁ KONRAD JAMROZIK
Wspólnik
2013-11-27
2020-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
MIROSŁAWA STANISŁAWA MURMYŁO
Wspólnik
2013-11-27
2020-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
EWA JOLANTA BARA
Wspólnik
2013-11-27
2020-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
TOMASZ JANUSZ KULIGOWSKI
Wspólnik
2013-11-27
2020-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
MIROSŁAWA STANISŁAWA MURMYŁO
Likwidator
2020-02-12
2020-12-16
MIROSŁAWA MURMYŁO
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAWA STANISŁAWA MURMYŁO
PREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2020-02-12
2013-11-27
2020-02-12
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "INDOR FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie