KRS 0000487144
NIP8411713958
REGON22199473600000
Nazwa"SWÓJ DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSWÓJ DRÓB
Data rejestracji 21 lis 2013 (11 lat temu) 21 lis 2013
Data usunięcia 14 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WICHROWA, 32, CEWICE, 84-312, CEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8411713958
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCITERESA KARCZEWSKA
Beneficjent
KAMILA CZAJA
Beneficjent
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
Beneficjent
TOMASZ FORMELA
Beneficjent
JAROSŁAW CHOSZCZ
Beneficjent
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
reprezentant
WIESŁAW SIKORSKI
Beneficjent
MARCIN WALKUSZ
Beneficjent
FRAŃCISZEK MIELEWCZYK
Beneficjent
PIOTR RAMCZYK
Beneficjent
FRANCISZEK PAWEŁ MIELEWCZYK
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ
TOMASZ PIOTR FORMELA
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ RAMCZYK
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁ
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
Wspólnik
2013-11-21
2020-12-04
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁ
JAROSŁAW ZYGMUNT CHOSZCZ
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁ
WIESŁAW TADEUSZ SIKORSKI
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁ
MARCIN WIKTOR WALKUSZ
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK MIECZYSŁAW WALKUSZ
Wspólnik
2013-11-21
2023-11-14
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
Likwidator
2021-09-01
2023-11-14
TERESA KARCZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
KAMILA CZAJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
TOMASZ FORMELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
JAROSŁAW CHOSZCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
WIESŁAW SIKORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
MARCIN WALKUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
FRAŃCISZEK MIELEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PIOTR RAMCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
MAREK MIECZYSŁAW WALKUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAREK PAWEŁ WALKUSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2021-09-01
TOMASZ PIOTR FORMELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-21
2021-09-01
PIOTR PAWEŁ RAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-21
2021-09-01
2013-11-21
2021-09-01
"SWÓJ DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-21
2017-10-31
WANDY WASILEWSKIEJ, 9, CEWICE, 84-312, CEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie