KRS 0000486991
NIP9512375280
REGON14700286400000
NazwaVIBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIBOX
Data rejestracji 21 lis 2013 (11 lat temu) 21 lis 2013
Data usunięcia 30 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STARZYŃSKIEGO, 19, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512375280
data rejestracji 16 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #45 BUDOWNICTWOJACEK TADEUSZ WIŚNIOWSKI
Beneficjent
JACEK TADEUSZ WIŚNIOWSKI
reprezentant
PAWEŁ SZCZEPKA
Wspólnik
2013-11-21
2020-04-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SEBASTIAN STĘPIEŃ
Wspólnik
2013-11-21
2020-04-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JACEK TADEUSZ WIŚNIOWSKI
Wspólnik
2020-04-30
2024-07-30
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98 000,00 ZŁOTYCH
JACEK TADEUSZ WIŚNIOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ SZCZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2020-04-30
SEBASTIAN STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-21
2020-04-30
JACEK TADEUSZ WIŚNIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-30
2024-07-30
MAREK EUGENIUSZ ZAWORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-30
2022-09-05
MARIA WANAT WIŚNIOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-05
2024-07-30
2013-11-21
2016-09-27
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 20, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-27
2020-04-30
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2020-04-30
2021-08-30
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 16, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
2021-08-30
2022-09-05
UL. MARYNIN, 25B, WARSZAWA, 01-469, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie