KRS 0000486624
NIP6112732881
REGON02229814600000
NazwaFORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORES
Data rejestracji 20 lis 2013 (11 lat temu) 20 lis 2013
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 1A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6112732881
data rejestracji 08 sty 2014
status Czynny
94109019260000000142950737
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
06109019260000000142950769
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
91109019260000000142950791
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
53109019260000000142950699
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
11109019260000000146738432
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
18109019260000000147487340
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
67109019260000000146738394
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
98109019260000000146738418
SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9104Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWKATARZYNA PACZYŃSKA
Wspólnik
2013-11-20
2021-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAJA ELŻBIETA RUSIECKA
Wspólnik
2013-11-20
2019-05-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAKUB PACZYŃSKI
Wspólnik
2019-05-09
2021-10-28
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KATARZYNA PACZYŃSKA
Beneficjent
JAKUB PACZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA PACZYŃSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
JAKUB PACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-20
2021-10-28
2013-11-20
2021-04-06
MICKIEWICZA, 1A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie