KRS 0000486567
NIP9562304945
REGON34149241800000
NazwaSWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSWL
Data rejestracji 19 lis 2013 (11 lat temu) 19 lis 2013
Data usunięcia 19 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRANICZNA, 9, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMGRZEGORZ SARNOWSKI
Prokurent
2014-08-01
2017-01-31
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA SARNOWSKA
Prokurent
2015-01-14
2017-01-31
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB SARNOWSKI
Prokurent
2015-01-14
2017-01-31
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB CYLC
Wspólnik
2013-11-19
2017-10-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
JERZY MARIAN GWOŹDZIAK
Wspólnik
2013-11-19
2017-10-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
GRZEGORZ SARNOWSKI
Wspólnik
2013-11-19
2017-10-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ
DARIUSZ KALINOWSKI
Likwidator
2017-02-08
2017-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JERZY GWOŹDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-14
2017-02-08
KATARZYNA SARNOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2015-01-14
GRZEGORZ SARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-19
2014-08-01
2013-11-19
2016-05-31
PROFESSIONAL CARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-31
2017-01-31
PROFESSIONAL CARE 24 DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-31
2017-02-08
SWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-19
2015-07-02
RYNEK NOWOMIEJSKI, 9, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie