KRS 0000486374
NIP7792417818
REGON30258073600000
Nazwa"MOJA GAZETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwa"MOJA GAZETA" W LIKIWDACJI
Data rejestracji 18 lis 2013 (11 lat temu) 18 lis 2013
Data usunięcia 30 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MONIUSZKI, 11, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@MOJA-GAZETA.INFO
Dane podatkowe
NIP 7792417818
data rejestracji 23 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHANDRZEJ WOJTASZEK-HAYDUK
Beneficjent
MONIKA KORALEWSKA
reprezentant
MONIKA KORALEWSKA
Beneficjent
ANDRZEJ WOJTASZEK HAYDUK
Wspólnik
2013-11-18
2022-08-30
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ.
ELEONORA TERESA BURZYŃSKA
Wspólnik
2013-11-18
2018-08-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MONIKA KORALEWSKA
Likwidator
2021-05-24
2022-08-30
ANDRZEJ WOJTASZEK-HAYDUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA KORALEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH ŻADEN NIE ZAJMUJE STANOWISKA PREZESA ZARZĄDU.
MONIKA KORALEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-18
2021-05-24
2013-11-18
2014-02-20
SPRINGER SP. Z O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-20
2014-04-09
MOJA GAZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-09
2021-05-24
"MOJA GAZETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-18
2015-09-11
SIELSKA, 17, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie