KRS 0000485982
NIP6263013664
REGON24341773700000
NazwaOILS 4 YOU 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOILS 4 YOU 1
Data rejestracji 14 lis 2013 (11 lat temu) 14 lis 2013
Data usunięcia 18 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKLĘCZKOWSKA, 18, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OLMENA@POCZTA.FM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHKATARZYNA BOŻENA ZAJĄC
Wspólnik
2013-11-14
2014-09-05
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ
DMITRIJS ALEKSEJEVS
Wspólnik
2014-09-05
2015-02-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARTINS ZVINGULIS
Wspólnik
2015-02-24
2019-10-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DMITRIJS ALEKSEJEVS
PREZES ZARZĄDU
2014-09-05
2015-02-24
MARTINS ZVINGULIS
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2016-02-29
KATARZYNA BOŻENA ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2014-09-05
2013-11-14
2014-09-05
SKRAJNA, 14 B, BYTOM, 41-907, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie