KRS 0000485950
NIP6912503604
REGON02228811300000
NazwaKLEBAN CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLEBAN CORPORATION
Data rejestracji 14 lis 2013 (11 lat temu) 14 lis 2013
Data usunięcia 28 mar 2022 28 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KCYŃSKA, 27, GDYNIA, 81-005, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DANIEL.MUSIOL@POCZTA.ONET.PL
Dane podatkowe
NIP 6912503604
data rejestracji 01 lip 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2013-11-14
2018-02-07
500 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
022169785
DANIEL MUSIOŁ
Wspólnik
2018-05-10
2018-10-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ŁUKASZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2018-10-10
2019-11-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PRZEMYSŁAW MATEUSZ FALIŃSKI
Wspólnik
2019-11-20
2022-03-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANIEL JAN MUSIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2018-10-10
KAMIL SKUPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2018-02-07
ŁUKASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2019-11-20
PRZEMYSŁAW MATEUSZ FALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-20
2022-03-28
2013-11-14
2018-10-10
KANCELARIA WINDYKACYJNA I FINANSOWA "AS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-14
2018-10-10
ZŁOTORYJSKA, 178-184, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Km 212/22
2022-04-16
2024-06-05
46.4 PLN
KM 4581/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki Kancelaria Komornicza nr V w Głogowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie