KRS 0000485788
NIP8771476839
REGON28154648000000
NazwaPIGGY-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIGGY-TUCZ
Data rejestracji 14 lis 2013 (11 lat temu) 14 lis 2013
Data usunięcia 13 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 95, LIPINKI, 13-334, ŁĄKORZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8771476839
data rejestracji 21 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHADAM STANISŁAW ZAPOLSKI
Wspólnik
2013-11-14
2020-05-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2013-11-14
2020-05-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ
HENRYK BRZÓZKOWSKI
Wspólnik
2013-11-14
2020-05-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ
PIOTR GRZEGORZ OSTROWSKI
Wspólnik
2013-11-14
2017-02-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JERZY FRANCISZEK KORCZAK
Wspólnik
2013-11-14
2020-05-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW BRZÓZKOWSKI
Wspólnik
2017-02-08
2020-05-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ
ADAM STANISŁAW ZAPOLSKI
Likwidator
2019-09-05
2020-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANETA KATARZYNA ZAPOLSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2015-04-14
KARINA BARBARA OSTROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2015-04-14
HENRYK BRZÓZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2019-09-05
ADAM STANISŁAW ZAPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2019-09-05
ANNA PATALON
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2019-09-05
2013-11-14
2019-09-05
PIGGY-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie