KRS 0000485784
NIP7543078435
REGON16156488700000
NazwaTM KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTM KREATOR
Data rejestracji 16 gru 2013 (11 lat temu) 16 gru 2013
Data usunięcia 20 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAAGNIESZKA GAWOR
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALICJA ŻAK ŁYKUS
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JOANNA SZELIGOWSKA
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ŁUKASZ LOTKO
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MEHLICH
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
AGNIESZKA SZWARCZYŃSKA
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEXANDRU CANITA
Wspólnik
2015-10-23
2018-06-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JOANNA SZELIGOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
ŁUKASZ LOTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
AGNIESZKA GAWOR
PREZES ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
ALICJA ŻAK ŁYKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
GRZEGORZ MEHLICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
AGNIESZKA SZWARCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-23
ALEXANDRU CANITA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-23
2018-06-20
2013-12-16
2015-10-23
PUŁASKIEGO, 20, OPOLE, 45-048, OPOLE, POLSKA
2015-10-23
2017-01-26
UL. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO, 7-9, OPOLE, 45-011, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie