KRS 0000485183
NIP7331347592
REGON10169188800000
Nazwa"VETAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVETAKOM
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 6, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHZBIGNIEW WEJSMAN
Prokurent
2013-11-12
2023-08-31
SAMOISTNA
PETRO KOLOSIUK
Beneficjent
1958-11-15
ZBIGNIEW STANISŁAW KASICA
reprezentant
ZBIGNIEW WIESŁAW WEJSMAN
Beneficjent
ZBIGNIEW STANISŁAW KASICA
Beneficjent
ZBIGNIEW WIESŁAW WEJSMAN
Wspólnik
2013-11-12
2023-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
SERHIY KOZAK
Wspólnik
2013-11-12
2018-02-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW KASICA
Wspólnik
2018-02-26
2023-08-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
PETRO KOLOSIUK
Wspólnik
2018-02-26
2023-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
1958-11-15
PETRO KOLOSIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW WIESŁAW WEJSMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW STANISŁAW KASICA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW STANISŁAW KASICA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-26
2023-08-31
SERHIY KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2018-02-26
2013-11-12
2023-08-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2023-08-31
"VETAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2023-08-31
MICKIEWICZA, 6, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
2018-02-26
2023-08-31
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2018-02-26
2023-08-31
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2018-02-26
2023-08-31
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-02-26
2023-08-31
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-02-26
2023-08-31
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2018-02-26
2023-08-31
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2018-02-26
2023-08-31
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2018-02-26
2023-08-31
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2018-02-26
2023-08-31
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie