KRS 0000485144
NIP7881995913
REGON30258150000000
NazwaQUIXSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUIXSTAR INTERNATIONAL
Data rejestracji 08 lis 2013 (11 lat temu) 08 lis 2013
Data usunięcia 29 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 66, PORAŻYN, 64-330, OPALENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIMARCIN SZULC
Wspólnik
2013-11-08
2020-07-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1976-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN SZULC
PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2018-09-11
1976-11-10
2013-11-08
2020-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-08
2020-07-29
QUIXSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-08
2020-07-29
66, PORAŻYN, 64-330, OPALENICA, POLSKA
2013-11-08
2020-07-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2013-11-08
2020-07-29
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2013-11-08
2020-07-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2013-11-08
2020-07-29
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2013-11-08
2020-07-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2013-11-08
2020-07-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2013-11-08
2020-07-29
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2013-11-08
2020-07-29
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2013-11-08
2020-07-29
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2013-11-08
2020-07-29
856 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Km 2057/20
2023-11-08
2024-01-23
11448.53 PLN
Nc-e 1239499/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Danuta Neryng Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Tomyślu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie