KRS 0000485046
NIP5871701286
REGON22198993600000
NazwaHEALTHCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEALTHCARE GROUP
Data rejestracji 07 lis 2013 (11 lat temu) 07 lis 2013
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 2D, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWRADOSŁAW GRABOWSKI
Wspólnik
2013-11-07
2016-05-05
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3850,00 ZŁ
ANNA JANINA HAWRYSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-04-22
2024-01-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
KONRAD FLEŚMAN
Wspólnik
2014-04-22
2024-01-23
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
TOMASZ ŁUBA
Wspólnik
2014-12-19
2024-01-23
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
LUCYNA BARANOWSKA
Wspólnik
2016-05-05
2024-01-23
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
WOJCIECH WLAZŁO
Wspólnik
2016-05-05
2024-01-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
TOMASZ CZESŁAW BARANOWSKI
Wspólnik
2016-05-05
2024-01-23
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
DAWID BOGDAN DETTLAFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-07
2024-01-23
WOJCIECH WLAZŁO
PREZES ZARZĄDU
2016-05-05
2024-01-23
2013-11-07
2014-12-19
NOWY ŚWIAT, 6a, PUCK, 84-100, PUCK, POLSKA
2014-12-19
2016-05-05
AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98, GDYNIA, 81-451, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie