KRS 0000485042
NIP7471893828
REGON16156106700000
NazwaJMK CORPORATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJMK CORPORATIONS
Data rejestracji 07 lis 2013 (11 lat temu) 07 lis 2013
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 6, ŁÓDŹ, 90-406, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7471893828
data rejestracji 25 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWWOJCIECH SŁAWOMIR DĄBROWSKI
Wspólnik
2013-11-07
2014-12-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JUSTYNA MARTA FUDAŁA
Wspólnik
2013-11-07
2015-08-31
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
PIOTR KRZYSZTOF KONSTANCIUK
Wspólnik
2015-08-31
2024-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ ADAM OLEJNIK
Wspólnik
2015-08-31
2015-10-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH SŁAWOMIR DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-07
2014-12-09
JUSTYNA MARTA FUDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-07
2014-12-09
JUSTYNA MARTA FUDAŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-09
2015-08-31
TOMASZ ADAM OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-31
2015-10-20
RAFAŁ SEBASTIAN SKONECZNY
PREZES ZARZĄDU
2015-10-20
2016-09-20
MATEUSZ ROMANÓW
PREZES ZARZĄDU
2016-09-20
2020-01-30
2013-11-07
2018-09-18
DOBRZYŃ, 112, DOBRZYŃ, 49-312, LUBSZA, POLSKA
Km 7/23
2023-11-22
2024-01-04
3002.15 PLN
VIII NC 951/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Adam Sendor Kancelaria Komornicza nr XXVII w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie