KRS 0000484911
NIP5252572589
REGON14697227600000
Nazwa1ST TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa1ST TRADE
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 20 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POZNAŃSKA, 38, WARSZAWA, 00-689, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji300
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJAROSŁAW CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-12
2024-02-20
RYSZARD BURDYNA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-12
2024-02-20
LECH PĘDZICH
Członek Organu Nadzoru
2013-11-12
2024-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ BOBER
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2024-02-20
2013-11-12
2016-11-21
AL.SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie