KRS 0000484399
NIP7272788980
REGON10158909000000
NazwaZ.M.H. LUNAPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZ.M.H. LUNAPARK
Data rejestracji 06 lis 2013 (11 lat temu) 06 lis 2013
Data usunięcia 24 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 14, ŁÓDŹ, 94-058, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272788980
data rejestracji 26 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOZDZISŁAW EDWARD TRZEBIŃSKI
Wspólnik
2013-11-06
2023-11-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2550,00 ZŁ
MICHAŁ FRĄTCZAK
Wspólnik
2013-11-06
2014-05-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ.
HENRYK BIELECKI
Wspólnik
2013-11-06
2023-11-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZDZISŁAW EDWARD TRZEBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-06
2023-11-24
MICHAŁ FRĄTCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-06
2014-05-29
HENRYK BIELECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-06
2019-09-23
2013-11-06
2017-08-24
KONSTANTYNOWSKA, 3/5, ŁÓDŹ, 94-303, ŁÓDŹ, POLSKA
Km 105/18
2022-10-19
2023-11-16
390.44 PLN
VI Nc-e 890165/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Katarzyna Bomba Kancelaria Komornicza nr II w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie