KRS 0000484085
NIP5562754801
REGON34150117500000
NazwaHODOWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHODOWCY
Data rejestracji 04 lis 2013 (11 lat temu) 04 lis 2013
Data usunięcia 22 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, JEZUICKA STRUGA, 88-111, ROJEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5562754801
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWROBERT MACIEJ BEDNARSKI
Beneficjent
ROBERT MACIEJ BEDNARSKI
reprezentant
RYSZARD KRYSZTOFORSKI
Wspólnik
2013-11-04
2021-09-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MAREK WYRWAS
Wspólnik
2013-11-04
2021-09-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MACIEJ MARIAN BEDNARSKI
Wspólnik
2013-11-04
2021-09-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MARIAN BEDNARSKI
Wspólnik
2013-11-04
2021-09-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ROBERT MACIEJ BEDNARSKI
Wspólnik
2013-11-04
2021-09-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ROBERT MACIEJ BEDNARSKI
Likwidator
2020-07-07
2021-09-22
ROBERT MACIEJ BEDNARSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ROBERT MACIEJ BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2020-07-07
RYSZARD KRYSZTOFORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2020-07-07
MAREK WYRWAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2020-07-07
2013-11-04
2020-07-07
HODOWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie