KRS 0000483626
NIP7772829104
REGON30003948700000
NazwaFORRESTER MEBLE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFORRESTER MEBLE
Data rejestracji 04 lis 2013 (11 lat temu) 04 lis 2013
Data usunięcia 16 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres LEŚNA, 9, BORÓWIEC, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7772829104
data rejestracji 26 kwi 2005
status Czynny
26109017370000000103854152
SANPL 7 Oddział w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61-680 Poznań POLSKA
52109017370000000107374784
SANPL 7 Oddział w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61-680 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOHN MALCOLM FORRESTER
Beneficjent
ALICJA OLSZEWSKA
reprezentant
ANETA FORRESTER
reprezentant
JOHN MALCOLM FORRESTER
reprezentant
ANETA FORRESTER
Wspólnik
2013-11-04
2021-03-01
JOHN MALCOLM FORRESTER
Wspólnik
2013-11-04
2021-08-16
Wspólnik
2013-11-04
2021-03-01
30240020800000
ANETA FORRESTER
Wspólnik
2021-03-01
2021-08-16
ANETA FORRESTER
Prokurent
2013-11-04
2021-08-16
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA OLSZEWSKA
Prokurent
2020-07-30
2021-08-16
PROKURA SAMOISTNA
JOHN MALCOLM FORRESTER
Prokurent
2013-11-04
2015-04-28
PROKURA SAMOISTNA
JOHN MALCOLM FORRESTER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-04
2021-03-01
30240020800000
ANETA FORRESTER
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-01
2021-08-16
2013-11-04
2021-03-10
EUROPA TRADING MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie