KRS 0000483432
NIP7393862072
REGON28152524200000
NazwaALPARTS TRUCK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPARTS TRUCK SERVICE
Data rejestracji 21 lis 2013 (11 lat temu) 21 lis 2013
Data usunięcia 09 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ, 65, OLSZTYN, 10-310, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJEUGENIUSZ KOWALEWSKI
Wspólnik
2013-11-21
2014-12-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
PAWEŁ KRZYSZTOF CIBOROWSKI
Wspólnik
2013-11-21
2014-12-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
MARCIN MAKIEŁA
Wspólnik
2014-12-09
2015-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
SEBASTIAN MARIUSZ LASZKOWSKI
Wspólnik
2015-10-28
2016-08-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
EDWARD ZBIGNIEW JARANOWSKI
Wspólnik
2016-08-03
2023-10-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EUGENIUSZ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2014-12-09
MARCIN MAKIEŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-09
2015-10-28
SEBASTIAN MARIUSZ LASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2016-08-03
EDWARD ZBIGNIEW JARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-03
2023-10-09
2013-11-21
2023-10-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-21
2023-10-09
ALPARTS TRUCK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-21
2023-10-09
MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ, 65, OLSZTYN, 10-310, OLSZTYN, POLSKA
2015-10-28
2023-10-09
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-10-28
2023-10-09
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-10-28
2023-10-09
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2015-10-28
2023-10-09
27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-10-28
2023-10-09
31 - PRODUKCJA MEBLI
2015-10-28
2023-10-09
32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
2015-10-28
2023-10-09
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-10-28
2023-10-09
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-10-28
2023-10-09
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2015-10-28
2023-10-09
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
GKm 5/21
2022-06-07
2022-11-02
300247.97 PLN
X GNc 367/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Dariusz Szubielski Kancelaria Komornicza nr XIII w Olsztynie
GKm 22/23
2024-06-19
2024-07-17
20043.77 PLN
VI GNc 390/19/25
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Dariusz Szubielski Kancelaria Komornicza nr XIII w Olsztynie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie