KRS 0000483402
NIP7010401709
REGON14695375800000
NazwaTADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaTADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 paź 2013 (11 lat temu) 31 paź 2013
Data usunięcia 15 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres NOWOHUCKA, 51A, KRAKÓW, 30-728, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52856,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 52856,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji52856
Dane podatkowe
NIP 7010401709
data rejestracji 01 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAROSŁAW RYSZARD GRUDZIŃSKI
reprezentant
PIOTR TOMASZ PALUCH
Beneficjent
ARTUR MACIEJ PALUCH
Beneficjent
PIOTR TOMASZ PALUCH
Beneficjent
- POSIADA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE RIGEL SP. ZO.O - KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (40% BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW + 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A&K NAOS SP.Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,13% UDZIAŁOW W SPÓŁCE RIGEL SP. ZO.O) - POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE A&K NAOS SP. Z O.O. - KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A&K NAOS SP. ZO.O. - POSIADA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE ATIR SPÓŁKA Z O.O.-KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (27,50% BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WESTA INVESTMENTS SA, KTÓRA POSIADA 44,83% UDZIAŁOW W ATIR SP. ZO.O.) - POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁASCICIELSKIE W SPÓŁCE TADWIL INVEST VI SP. ZO.O.- KOMPLEMENTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. 50% UDZIAŁÓW SPÓŁCE JSC SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW SPÓŁCE TADWIL INVEST VI SP. Z O.O.
ARTUR MACIEJ PALUCH
Beneficjent
- POSIADA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE RIGEL SP. ZO.O - KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (3,87% BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW + 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A&K NAOS SP.Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,13% UDZIAŁOW W SPÓŁCE RIGEL SP. ZO.O) - POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE A&K NAOS SP. Z O.O. - KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A&K NAOS SP. ZO.O. - POSIADA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE ATIR SPÓŁKA Z O.O.-KOMANDYTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (26,44% BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WESTA INVESTMENTS SA, KTÓRA POSIADA 44,83% UDZIAŁOW W ATIR SP. ZO.O.) - POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁASCICIELSKIE W SPÓŁCE TADWIL INVEST VI SP. ZO.O.- KOMPLEMENTARIUSZU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. 50% UDZIAŁÓW SPÓŁCE JSC SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW SPÓŁCE TADWIL INVEST VI SP. Z O.O.
2013-10-31
2013-11-26
TADWIL INVEST VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-11-26
2014-03-14
TADWIL INVEST VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-10-31
2014-11-21
AL. ARMII LUDOWEJ, 7, WARSZAWA, 00-575, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie