KRS 0000483378
NIP5223010363
REGON14695050100000
NazwaINVEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVEG
Data rejestracji 30 paź 2013 (11 lat temu) 30 paź 2013
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAWRZYŃCA SUROWIECKIEGO, 12, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223010363
data rejestracji 23 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHJULIA JANINA TARGAŃSKA
Beneficjent
PAWEŁ TARGAŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ TARGAŃSKI
reprezentant
PAWEŁ TARGAŃSKI
Wspólnik
2013-10-30
2014-06-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,0 ZŁ
JANINA STANISŁAWA TARGAŃSKA
Wspólnik
2014-06-06
2014-11-12
1.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ TARGAŃSKI
Wspólnik
2014-11-12
2022-04-01
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 110 000,00 ZŁ
JULIA JANINA TARGAŃSKA
Wspólnik
2014-11-12
2022-04-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ TARGAŃSKI
Likwidator
2018-11-05
2022-04-01
JULIA JANINA TARGAŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
PAWEŁ TARGAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ TARGAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-30
2018-11-05
2013-10-30
2018-11-05
INVEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-30
2017-11-22
17-GO STYCZNIA, 56, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie