KRS 0000483341
NazwaSTOWARZYSZENIE BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE
Krótka nazwaBROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE
Data rejestracji 28 paź 2013 (11 lat temu) 28 paź 2013
Data usunięcia 17 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ALEJA SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SEKRETARZ@STOWARZYSZENIEBROKEROW.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6530Z FUNDUSZE EMERYTALNE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANNA POPKÓW
Członek Organu Nadzoru
2013-10-28
2014-09-17
DOMINIK SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-28
2014-09-17
MAŁGORZATA KIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-28
2014-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH KRZYSZTOF BEDNAREK
SKARBNIK
2013-10-28
2014-09-17
PAWEŁ MAREK JANCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-28
2014-09-17
ADRIANNA STRZELECKA
WICEPREZES
2013-10-28
2014-09-17
2013-10-28
2013-11-29
STOWARZYSZENIE BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie