KRS 0000483210
NIP6793096066
REGON12297285200000
NazwaGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBAL
Data rejestracji 29 paź 2013 (11 lat temu) 29 paź 2013
Data usunięcia 17 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIDNOGRĄG, 8, KRAKÓW, 30-682, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BARTOSZ.HOLUJ@INTERIA.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5813 WYDAWANIE GAZET #5814 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAWspólnik
2013-10-29
2018-01-17
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
12244463300000
RAFAŁ MARIAN BARAN
Wspólnik
2014-05-27
2018-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MIROSŁAW KRZYSZTOF BOGUSZ
Likwidator
2016-11-30
2018-01-17
SEBASTIAN DAMIAN KRZYSZTOFIK
Likwidator
2016-11-30
2018-01-17
BARTOSZ ANDRZEJ HOŁUJ
Likwidator
2016-11-30
2018-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MIROSŁAW KRZYSZTOF BOGUSZ
WICEPREZES
2013-10-29
2016-11-30
SEBASTIAN DAMIAN KRZYSZTOFIK
WICEPREZES
2013-10-29
2016-11-30
BARTOSZ ANDRZEJ HOŁUJ
PREZES
2013-10-29
2016-11-30
RAFAŁ MARIAN BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-27
2016-11-30
2013-10-29
2016-11-30
GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie