KRS 0000482825
NIP5472148209
REGON24337519200000
NazwaCEIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEIT PL
Data rejestracji 24 paź 2013 (11 lat temu) 24 paź 2013
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO, 71, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472148209
data rejestracji 31 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHWIOLETTA URSZULA WALECZEK
Beneficjent
WIOLETTA URSZULA WALECZEK
reprezentant
CEIT, A.S.
Wspólnik
2013-10-24
2017-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
WIOLETTA URSZULA WALECZEK
Wspólnik
2017-06-13
2021-02-04
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
WIOLETTA URSZULA WALECZEK
Likwidator
2020-06-19
2021-02-04
WIOLETTA URSZULA WALECZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN SEBASTIAN WALECZEK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-24
2016-01-13
JÓZEF MATUSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-24
2016-01-13
PAVOL BORČIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2017-06-13
WIOLETTA URSZULA WALECZEK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-13
2020-06-19
2013-10-24
2020-06-19
CEIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-24
2016-01-13
1 DYWIZJI PANCERNEJ, 45, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2016-01-13
2018-10-09
UL. LEGIONÓW, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie