KRS 0000482710
NIP6762467975
REGON12293661000000
NazwaMAILGRUPOWY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAILGRUPOWY.PL
Data rejestracji 25 paź 2013 (11 lat temu) 25 paź 2013
Data usunięcia 23 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK GŁÓWNY, 28, KRAKÓW, 31-010, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email FIRMA@MAILGRUPOWY.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN TOMASZ SIENIEK
Wspólnik
2013-10-25
2017-08-23
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 ZŁ
PIOTR ADAM PŁONKA
Wspólnik
2013-10-25
2017-08-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ
ŁUKASZ DOMINIK SUDER
Wspólnik
2013-10-25
2017-08-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ
Wspólnik
2013-10-25
2017-08-23
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 ZŁ
14212895100000
PIOTR GURGUL
Wspólnik
2013-11-27
2017-08-23
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150 ZŁ
PIOTR ADAM PŁONKA
Likwidator
2016-09-06
2017-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 (DZIESIEĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN TOMASZ SIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2016-09-06
ŁUKASZ DOMINIK SUDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-25
2015-07-31
PIOTR GURGUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-25
2015-07-31
PIOTR ADAM PŁONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-25
2015-07-31
2013-10-25
2016-09-06
MAILGRUPOWY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie