KRS 0000482436
NIP6342823096
REGON24339867800000
NazwaSOLAR-ENERGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLAR-ENERGREEN
Data rejestracji 23 paź 2013 (11 lat temu) 23 paź 2013
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERWIŃSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-123, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ENERGREEN.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW WŁODZIMIERZ SZOŁTYS
Wspólnik
2013-10-23
2018-12-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
TOMASZ JACEK PAPIERNIOK
Wspólnik
2013-10-23
2016-03-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JOANNA AGNIESZKA PAPIERNIOK
Wspólnik
2013-10-23
2018-12-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
JOANNA AGNIESZKA PAPIERNIOK
Prokurent
2013-10-23
2016-03-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ SZOŁTYS
Likwidator
2018-06-25
2018-12-07
JOANNA AGNIESZKA PAPIERNIOK
Likwidator
2018-06-25
2018-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 25.000,00ZŁ (DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 25.000.00ZŁ (DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ SZOŁTYS
PREZES ZARZĄDU
2013-10-23
2018-06-25
TOMASZ JACEK PAPIERNIOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-23
2016-03-23
JOANNA AGNIESZKA PAPIERNIOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2018-06-25
2013-10-23
2018-06-25
SOLAR-ENERGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie