KRS 0000482275
NIP8291737458
REGON10168067200000
NazwaBRINKMAN TRANS-HOLLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRINKMAN TRANS-HOLLAND
Data rejestracji 22 paź 2013 (11 lat temu) 22 paź 2013
Data usunięcia 17 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYNKOWA, 117, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8291737458
data rejestracji 22 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMICHAEL BRINKMAN
Wspólnik
2013-10-22
2020-09-21
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36000 ZŁ
GERHARDUS HOEKMAN
Wspólnik
2013-10-22
2020-09-21
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
1979-11-11
Wspólnik
2020-09-21
2022-01-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
36599615200000
GERHARDUS HOEKMAN
Beneficjent
1979-11-11
MICHAEL HENDRIK BRINKMAN
Beneficjent
1970-09-29
ANNA DOROTA CZARNECKA
reprezentant
ANNA CZARNECKA
Prokurent
2016-02-12
2020-09-21
SAMOISTNA
GERHARDUS HOEKMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAEL HENDRIK BRINKMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW TO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ INNE OSOBY DZIAŁAJĄ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA PODPISANEGO PRZEZ ZARZĄD.
MICHAEL BRINKMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2020-09-21
GERHARDUS HOEKMAN
WICE PREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2020-09-21
1979-11-11
ANNA DOROTA CZARNECKA
PREZES ZARZĄDU
2020-09-21
2022-01-17
2013-10-22
2016-02-12
KRÓLEWSKA, 6, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie