KRS 0000481656
NIP7792415162
REGON30249658500000
NazwaPROPEX FURNISHING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROPEX FURNISHING SOLUTIONS
Data rejestracji 18 paź 2013 (11 lat temu) 18 paź 2013
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BEDNARSKA, 6, POZNAŃ, 60-571, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792415162
data rejestracji 07 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHROBERT FREDERICK DAHL II
reprezentant
1959-05-01
TIM BENNETT
reprezentant
1959-12-26
BALDEV SINGH SHOKAR
Beneficjent
1950-02-03
GARY AMANDEEP SHOKAR
Beneficjent
1979-05-26
PROPEX HOLDING, LLC
Wspólnik
2013-10-18
2014-02-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
PROPEX FURNISHING SOLUTIONS EUROPE HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Wspólnik
2014-02-19
2021-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TIM BENNETT
Likwidator
2019-11-18
2021-04-27
1959-12-26
ROBERT FREDERICK DAHL II
Likwidator
2019-11-18
2021-04-27
BALDEV SINGH SHOKAR
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 11028685 CANADA INC.
GARY AMANDEEP SHOKAR
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 11028685 CANADA INC.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAEL KEVIN GOREY
PREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2019-05-23
MARK JOSEPH THOMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2018-10-11
ANDREW PAUL LIMB
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-18
2014-05-28
MICHAEL VANCE GRANT JR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-28
2016-02-17
RANDAL DEAN POWELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-17
2019-05-23
TODD MICHAEL VIENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-25
2019-05-23
ROBERT DAHL
PREZES ZARZĄDU
2019-05-23
2019-11-18
ED MERCHLINSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-23
2019-11-18
2013-10-18
2019-06-05
PROPEX SERVICES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-05
2019-11-18
PROPEX FURNISHING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-18
2018-09-03
GÓRECKA, 1, POZNAŃ, 60-201, POZNAŃ, POLSKA
2018-09-03
2020-04-08
UL. MŁYŃSKA, 16, POZNAŃ, 61-730, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie