KRS 0000481172
NIP7811888951
REGON30256121300000
NazwaCITY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCITY SERWIS
Data rejestracji 18 paź 2013 (11 lat temu) 18 paź 2013
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZEYLANDA, 3, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASYLWIA HALINA KĘPCZYŃSKA
Likwidator
2018-10-19
2020-01-08
WIESŁAW JAN KOKOT
Likwidator
2018-10-19
2020-01-08
SYLWIA HALINA KĘPCZYŃSKA
Wspólnik
2013-10-18
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
WIESŁAW JAN KOKOT
Wspólnik
2013-10-18
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SYLWIA HALINA KĘPCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2018-10-19
WIESŁAW JAN KOKOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-18
2018-10-19
2013-10-18
2018-10-19
CITY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie