KRS 0000481071
NIP7952528108
REGON18103426300000
NazwaLIDER BUD SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Krótka nazwaLIDER BUD SOCJALNA
Data rejestracji 18 paź 2013 (11 lat temu) 18 paź 2013
Data usunięcia 21 mar 2024 21 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OFIAR KATYNIA, 9, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES, WICEPREZES LUB SEKRETARZ.
PIOTR ŁUKASZ ROŻEK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2024-03-21
GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2024-03-21
ANDRZEJ STANISŁAW GÓRNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2024-03-21
2013-10-18
2014-08-08
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, 7, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie