KRS 0000480946
NIP7831702292
REGON30249931300000
NazwaROBIMY PREZENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROBIMY PREZENTY
Data rejestracji 14 paź 2013 (11 lat temu) 14 paź 2013
Data usunięcia 03 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 15/17, POZNAŃ, 61-579, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ROBIMYPREZENTY.PL
Dane podatkowe
NIP 7831702292
data rejestracji 14 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNABARBARA ROSÓŁ
Beneficjent
DARIA MARTYNA PRZYBYLSKA
Beneficjent
BARBARA ROSÓŁ
reprezentant
DARIA MARTYNA PRZYBYLSKA
reprezentant
DARIA MARTYNA PRZYBYLSKA
Wspólnik
2016-10-11
2023-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
SZYMON PIOTR PRZYBYLSKI
Wspólnik
2013-10-14
2016-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOANNA KASZTELAN
Wspólnik
2013-10-14
2016-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARBARA ROSÓŁ
Wspólnik
2016-10-11
2023-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
BARBARA ROSÓŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIA MARTYNA PRZYBYLSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
SZYMON PIOTR PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-14
2016-10-11
JOANNA KASZTELAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-14
2016-10-11
BARBARA ROSÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2023-01-03
DARIA MARTYNA PRZYBYLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2023-01-03
2013-10-14
2017-05-12
TOWAROWA, 45, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie