KRS 0000480907
NIP9542744954
REGON24336760800000
NazwaKAROPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAROPACK POLSKA
Data rejestracji 21 paź 2013 (11 lat temu) 21 paź 2013
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 40, KATOWICE, 40-008, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542744954
data rejestracji 01 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
reprezentant
ROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF JABŁOŃSKI
Wspólnik
2013-10-21
2018-11-20
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ
ROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
Wspólnik
2013-10-21
2021-05-24
64 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁ
DAMIAN RAFAEL RACK
Wspólnik
2013-10-21
2015-01-14
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ
JACEK EUGENIUSZ KOWALIK
Wspólnik
2014-04-03
2021-05-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ KOWALIK
Wspólnik
2014-04-03
2019-10-08
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ
ZBIGNIEW MACIEJ BECH
Wspólnik
2014-08-25
2021-05-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
GRZEGORZ BORKOWICZ
Prokurent
2013-10-21
2014-04-03
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
Likwidator
2020-05-25
2021-05-24
ROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT MARCIN JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-21
2020-05-25
DAMIAN RAFAEL RACK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-21
2015-01-14
2013-10-21
2020-05-25
KAROPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-21
2018-04-10
TADEUSZA FIJEWSKIEGO, 21S, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie